Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı
18 Haziran 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 27615
ATAMA KARARI
Karar Sayısı : 2010/511
Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 11/5/2010 tarihli ve 2870 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
24/5/2010 TARİHLİ VE 2010/511 SAYİLİ
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
24/5/2010 TARİHLİ VE 2010/511 SAYİLİ KARARNAMENİN EKİ LİSTE | ||
ADI-SOYADI | HALEN BULUNDUĞU GÖREV | ATANDIĞI GÖREV |
Mehmet Yiğit ALPOGAN | Büyük Biritanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Merkeze |
Hüseyin Naci AKINCI | Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Merkeze |
Akın ALGAN | Büyükelçi. Bakanlık Müşaviri | Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Atilla GÜNAY | Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Merkeze |
Lale ÜLKER | Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı | Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
18 Haziran 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 27615
ATAMA KARARI
Karar Sayısı : 2010/514
Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 28/4/2010, 24/5/2010 tarihli ve 2603, 3001 sayılı yazıları üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
3/6/2010 TARİHLİ VE 2010/514 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
3/6/2010 TARİHLİ VE 2010/514 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE | ||
ADI-SOYADI | HALEN BULUNDUĞU GÖREV | ATANDIĞI GÖREV |
Ahmet Süha UMAR | Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Merkeze |
Ali Rıza ÇOLAK | Etyopya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Uğur Kenan İPEK | Şikago Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu | Etyopya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Umur APAYDIN | Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Merkeze |
Burak ÖZÜGERGİN | Elçi, Daire Başkanı | Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Ahmet Ünal CEVİKÖZ | Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı | Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Arslan Hakan OKÇAL | Makedonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Merkeze |
Gürol SÖKMENSÜER | Elçi, Genel Müdür Yardımcısı | Makedonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Ali Kaya SAVUT | Senegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi | Portekiz Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Hatice Aslıgül ÜĞDÜL | Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Elçi-Müsteşarı | Senegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Süleyman İnan ÖZY1LD1Z | Elçi, Genel Müdür Yardımcısı | Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Cemil Ferhat KARAMAN | Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı | Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Ahmet Melih ULUEREN | Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı | Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Ahmet ÜLKER | Elçi, Genel Müdür Yardımcısı | Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Namık Güner ERPUL | Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı | Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Hamit Osman OLCAY | Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı | Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |
Kemal KAYGISIZ | Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı | Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi |